序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 注册资本(金)变更 |
10000万元(人民币)
|
600万元(人民币)( - 94% )
|
2 | 2021-04-23 | 住所(经营场所)变更 |
广州市南沙区万顷沙粤海大道九涌段加工区管委会大楼X5186-00043(仅限办公用途)(WB)
|
广州市越秀区北京路3号第14层B单元(仅限办公)
|
3 | 2021-04-23 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2021-04-23 | 具体经营项目申报 |
国际船舶运输;内贸普通货物运输;国际海运船舶代理;国际船舶管理;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;国内船舶管理;无船承运;商品期货经纪;为国内航行海船提供配员等相关活动(具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准);代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书等有关手续(具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准);代理船员用人单位管理海船船员事务(具体经营项目以《船员服务机构许可证》为准);船舶补给供应服务;港澳航线货物运输;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;国内水运船舶代理;航运经纪;水上运输设备租赁服务;水上货物运输代理;
|
国际船舶代理;国内船舶代理;国际船舶管理业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;港口理货;无船承运业务;船舶拖带服务;船舶修理;船舶自动化、检测、监控系统制造;劳动保护用品销售;水上运输设备销售;电子专用设备销售;国内船舶管理业务;船舶检验服务;港口经营;船舶引航服务;船舶拆除;船员、引航员培训
|
5 | 2019-12-06 | 监事备案 |
邝艳玲 [退出]
|
马小南 [新增]
|
6 | 2019-05-31 | 董事备案 |
于萍 [退出]
|
于涛 [新增]
|
7 | 2019-05-31 | 法定代表人变更 |
于萍
|
于涛
|
8 | 2019-05-31 | 经理备案 |
于萍 [退出]
|
于涛 [新增]
|
9 | 2017-09-11 | 董事备案 |
于涛,执行董事兼经理,任命,是邝艳玲,监事,任命,
|
于萍,执行董事兼经理,选举,是 [新增]于涛,执行董事兼经理,任命,邝艳玲,监事,任命,
|
10 | 2017-09-11 | 经理备案 |
于涛,执行董事兼经理,任命,是 [退出]邝艳玲,监事,任命,
|
于萍,执行董事兼经理,选举, [新增]邝艳玲,监事,任命,
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付