序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-21 | 经理备案 |
何超
|
何超
|
2 | 2019-04-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-04-21 | 监事备案 |
俞早琴 [退出]
|
郑文丽 [新增]
|
4 | 2019-04-21 | 董事备案 |
何超
|
何超
|
5 | 2019-04-21 | 联络员 |
何念华
|
何超
|
6 | 2019-04-21 | 章程备案 |
无
|
2019-04-11章程备案
|
7 | 2019-04-21 | 投资人(股权)变更 |
俞早琴; [退出]何超;
|
何超;
|
8 | 2016-03-18 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2016-03-18 | 章程修正案备案 |
2015-10-10章程备案
|
2016-03-18章程修正案
|
10 | 2015-10-15 | 投资人(股权)变更 |
何念华; [退出]
|
俞早琴; [新增]何超; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付