序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建国 [退出]
|
干静 [新增]
|
3 | 2022-06-02 | 投资人(股权)变更 |
曹建国 出资 300万人民币; [退出]余彪 出资 700万人民币;
|
余彪 出资 1000( + 42.85714% )万人民币;
|
4 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余彪 [退出]
|
曹建国 [新增]
|
5 | 2021-12-21 | 联络员备案 |
刘念 *** 备案手机:***
|
余彪 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-12-21 | 法定代表人变更 |
刘念
|
余彪
|
7 | 2021-12-21 | 投资人(股权)变更 |
曹建国 出资 300万人民币;刘念 出资 400万人民币; [退出]余彪 出资 300万人民币;
|
曹建国 出资 300万人民币;余彪 出资 700( + 133.33333% )万人民币;
|
8 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏云香 [退出]
|
余彪 [新增]
|
9 | 2021-01-07 | 地址变更 |
成都市青羊区清江东路356号1-1幢3层308号
|
成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)静园东路218号一楼104-2室
|
10 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋云鹏 [退出]
|
刘念 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付