序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-09 | 经营范围变更 |
太阳能光伏产品销售、安装服务;通讯器材销售;通信工程、安防工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
太阳能光伏产品销售、安装及售后服务;通信器材销售;通信工程、安防工程、建筑设备安装工程、室内外装饰装修工程、智能化设备安装工程;计算机系统集成;劳务服务、建筑劳务分包(不含劳务派遣)、会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-06-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:傅强,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-06-23;
|
投资人:傅强,出资额:200( + 100% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2018-06-12;
|
3 | 2018-06-14 | 投资人(股权)变更 |
投资人:傅强 ;
|
投资人:傅强 ;
|
4 | 2018-06-14 | 注册资本(金)变更 |
100万元
|
200万元( + 100% )
|
5 | 2018-06-14 | 住所变更 |
新余高新区南源路钢铁产业园
|
江西省新余市高新开****区城东春龙大道1458号日出东辉1栋110铺
|
6 | 2017-07-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:符亮亮,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-06-23; [退出]
|
投资人:傅强,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2025-06-23; [新增]
|
7 | 2017-07-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:符亮亮 ; [退出]
|
投资人:傅强 ; [新增]
|
8 | 2017-07-07 | 其他变更 |
姓名:符亮亮,职务:执行董事,经理;姓名:符辉艳,职务:监事;
|
姓名:傅强,职务:执行董事,经理;姓名:夏玲格,职务:监事;
|
9 | 2017-07-07 | 法定代表人变更 |
符亮亮
|
傅强
|
10 | 2017-07-07 | 经营范围变更 |
太阳能光伏产品销售、安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能光伏产品销售、安装服务;通讯器材销售;通信工程、安防工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付