序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李作旺 [退出]
|
冉然 [新增]
|
2 | 2021-09-13 | 法定代表人变更 |
李作旺
|
冉然
|
3 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建中 [退出]
|
李作旺 [新增]
|
4 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
李建中
|
李作旺
|
5 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
张腾跃 *** 备案手机:***
|
李作旺 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-10-10 | 财务负责人 |
姚艺 ***
|
齐国鑫 ***
|
7 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁旭 [退出]
|
李建中 [新增]
|
8 | 2019-10-10 | 联络员备案 |
梁旭 *** 备案手机:***
|
张腾跃 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-10-10 | 法定代表人变更 |
梁旭
|
李建中
|
10 | 2018-02-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭士飞 [退出]
|
梁旭 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付