序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
远海(青岛)产业投资基金中心(有限合伙):70.51%;远飏投资有限公司:29.49%; [退出]
|
天津远川投资有限公司:29.49%; [新增]远海(青岛)产业投资基金中心(有限合伙):70.51%;
|
3 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于鑫(监事)唐润江(董事)周岳(董事长兼总经理) [退出]陈宏立(董事) [退出]
|
于鑫(监事)唐润江(董事)冯炎(董事兼总经理) [新增]周岳(董事长) [新增]
|
4 | 2020-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周岳
|
冯炎
|
5 | 2020-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
远飏投资有限公司:100%;
|
远飏投资有限公司:29.49%;远海(青岛)产业投资基金中心(有限合伙):70.51%; [新增]
|
6 | 2020-08-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
7 | 2019-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于鑫(监事)张星宇(董事) [退出]周岳(董事长兼总经理)陈宏立(董事)
|
于鑫(监事)唐润江(董事) [新增]周岳(董事长兼总经理)陈宏立(董事)
|
8 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于鑫(监事)张星宇(董事) [退出]周岳(董事长兼总经理)陈宏立(董事)
|
于鑫(监事)唐润江(董事) [新增]周岳(董事长兼总经理)陈宏立(董事)
|
9 | 2018-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京市天麟房地产开****有限公司:100%; [退出]
|
远飏投资有限公司:100%; [新增]
|
10 | 2018-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨海超(监事) [退出]刘宇红(董事兼总经理) [退出]马天一(董事长) [退出]姜南(董事) [退出]
|
于鑫(监事) [新增]张星宇(董事) [新增]周岳(董事长兼总经理) [新增]陈宏立(董事) [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付