序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯振宇
|
侯振宇
|
2 | 2022-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯振宇
|
刘叶
|
3 | 2020-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张慧 [退出]
|
侯振宇 [新增]
|
4 | 2020-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张慧
|
侯振宇
|
5 | 2018-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王艳芹
|
张慧
|
6 | 2018-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳芹 [退出]
|
张慧 [新增]
|
7 | 2016-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
王艳芹 [新增]
|
8 | 2016-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王艳芹
|
9 | 2016-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
常虹
|
王艳芹
|
10 | 2016-01-06 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
常虹
|
王艳芹
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付