序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2018-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘国臣,出资50万,占100.0%,实缴出资0万;
|
刘国臣,出资500( + 900% )万,占100.0%,实缴出资50万;
|
3 | 2018-06-13 | 注册资本(金)变更 |
50
|
500( + 900% )
|
4 | 2018-06-13 | 投资人(股权)变更 |
刘国臣,****;
|
刘国臣,****;
|
5 | 2018-06-13 | 实收资本变更 |
50
|
50
|
6 | 2017-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:孟磊
|
证件号码:*****姓名:刘国臣
|
7 | 2017-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,陈桂凤,1964-11-28;执行董事兼总经理,孟磊,1988-08-16;
|
执行董事兼总经理,刘国臣,1970( - 0.90543% )-10-16;监事,刘金祥,1935( - 1.47658% )-01-27;
|
8 | 2017-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈桂凤,出资150万,占30.0%,实缴出资0万; [退出]刘国臣,出资150万,占30.0%,实缴出资0万;孟磊,出资100万,占20.0%,实缴出资30万; [退出]董亮,出资100万,占20.0%,实缴出资0万; [退出]
|
刘国臣,出资50( - 66.66667% )万,占100.0%,实缴出资0万;
|
9 | 2017-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:孟磊
|
证件号码:*****2,姓名:刘国臣
|
10 | 2017-09-27 | 实收资本变更 |
50
|
50
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付