序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:孙侠军 ; [退出]投资人:刘康 ;
|
投资人:刘康 ;
|
2 | 2022-07-21 | 住所变更 |
江西省南昌市东湖区石厂街50号
|
江西省南昌市西湖区云锦路508号信华商务中心2#写字楼1301室
|
3 | 2022-07-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
4 | 2022-07-21 | 其他变更 |
姓名:孙侠军,职务:监事;姓名:刘康,职务:执行董事;姓名:刘康,职务:经理;
|
姓名:刘康,职务:执行董事;姓名:刘康,职务:经理;姓名:奉太平,职务:监事;
|
5 | 2022-07-21 | 投资人(股权)变更 |
投资人:孙侠军,出资额:40.4万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13; [退出]投资人:刘康,出资额:60.6万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13;
|
投资人:刘康,出资额:101( + 66.66667% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13;
|
6 | 2018-11-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:胡谦,出资额:1.01万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13; [退出]投资人:刘康,出资额:99.99万人民币,占99%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13;
|
投资人:孙侠军,出资额:40.4万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13; [新增]投资人:刘康,出资额:60.6( - 39.39394% )万人民币,占60%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13;
|
7 | 2018-11-20 | 其他变更 |
姓名:刘康,职务:执行董事;姓名:刘康,职务:经理;姓名:胡谦,职务:监事;
|
姓名:孙侠军,职务:监事;姓名:刘康,职务:执行董事;姓名:刘康,职务:经理;
|
8 | 2018-11-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:胡谦 ; [退出]投资人:刘康 ;
|
投资人:孙侠军 ; [新增]投资人:刘康 ;
|
9 | 2017-06-01 | 其他变更 |
注册号:*****
|
9******966405
|
10 | 2017-06-01 | 投资人(股权)变更 |
投资人:胡谦,出资额:100万人民币,占99.0099%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13;投资人:熊英,出资额:1万人民币,占 0.9901%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13; [退出]
|
投资人:胡谦,出资额:1.01( - 98.99% )万人民币,占1%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13;投资人:刘康,出资额:99.99万人民币,占99%,出资方式:货币,出资时间:2013-09-13; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付