序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-27 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:刘建生;成员:邹靖煜;成员:刘明野;
|
2 | 2016-09-05 | 监事备案 |
杜正正
|
刘明野
|
3 | 2016-09-05 | 章程备案 |
2016-04-26章程备案
|
2016-08-30章程备案
|
4 | 2016-09-05 | 投资人(股权)变更 |
刘建生;杜正正;
|
刘建生;邹靖煜;
|
5 | 2016-05-06 | 章程备案 |
-
|
2016-04-26章程备案
|
6 | 2016-05-06 | 投资人(股权)变更 |
杜正正;刘建生;盛铭;
|
杜正正;刘建生;
|
7 | 2016-05-06 | 法定代表人变更 |
盛铭
|
刘建生
|
8 | 2016-05-06 | 监事备案 |
刘建生
|
杜正正
|
9 | 2016-05-06 | 住所变更 |
上海市嘉定区菊园新区平城路811号1477室
|
上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J517室
|
10 | 2013-10-12 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付