序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 经营期限 |
2008年9月8日 至 2018年9月7日
|
2008年9月8日 至 长期
|
2 | 2015-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马军民 [退出]
|
李彦梅 [新增]
|
3 | 2015-04-17 | 投资人(股权)变更 |
刘玉成;马军民; [退出]
|
刘玉成;李彦梅; [新增]
|
4 | 2015-04-17 | 监事备案 |
马军民 [退出]
|
李彦梅 [新增]
|
5 | 2015-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟兆明 [退出]
|
刘玉成 [新增]
|
6 | 2015-02-04 | 经理备案 |
孟兆明 [退出]
|
刘玉成 [新增]
|
7 | 2015-02-04 | 董事备案 |
孟兆明 [退出]
|
刘玉成 [新增]
|
8 | 2015-02-04 | 投资人(股权)变更 |
孟兆明; [退出]马军民;
|
刘玉成; [新增]马军民;
|
9 | 2015-02-04 | 法定代表人变更 |
孟兆明
|
刘玉成
|
10 | 2012-09-14 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,孟兆明,70.0,***,张广厚,30.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,孟兆明,70.0,***,马军民,30.0
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付