序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯伟
|
刘瑞
|
2 | 2021-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
刘瑞 [新增]
|
3 | 2019-03-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
6
|
无
|
4 | 2018-07-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
4
|
2019-04-03
|
5 | 2016-11-07 | 登记机关变更 |
石嘴山市工商行政管理局
|
石嘴山市工商行政管理局惠农分局
|
6 | 2016-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:哈德军
|
证件号码:*****姓名:侯伟
|
7 | 2016-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****0,姓名:哈德军
|
证件号码:*****X,姓名:侯伟
|
8 | 2016-10-20 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****R
|
9 | 2016-10-20 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****R
|
10 | 2014-08-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2014-01-14;经营期限止2014-08-30
|
经营期限起2014-01-14;经营期限止2017-11-29
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付