序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-20 | 监事备案 |
廖炎芳 [退出]
|
肖隆春 [新增]
|
2 | 2018-04-20 | 监事备案 |
廖炎芳 [退出]
|
肖隆春 [新增]
|
3 | 2018-04-20 | 联络员备案 |
廖炎芳
|
肖隆春
|
4 | 2018-04-20 | 经理备案 |
廖育湘 [退出]
|
吴清泓 [新增]
|
5 | 2018-04-20 | 投资人(股权)变更 |
廖兴旺 证照号码:******************; [退出]
|
刘石桥 证照号码:******************; [新增]
|
6 | 2018-04-20 | 章程备案 |
旧章程
|
2018-04-18提交2018年4月18日的章程。
|
7 | 2018-04-09 | 董事备案 |
廖兴旺 [退出]
|
刘石桥 [新增]
|
8 | 2018-04-09 | 董事备案 |
廖兴旺 [退出]
|
刘石桥 [新增]
|
9 | 2018-04-09 | 法定代表人变更 |
廖兴旺
|
刘石桥
|
10 | 2017-06-16 | 董事备案 |
廖东钍 [退出]
|
廖兴旺 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付