序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-09 | 章程备案 |
无
|
2019-09-29章程备案
|
2 | 2019-10-09 | 监事备案 |
徐欣
|
曹泱
|
3 | 2019-10-09 | 投资人(股权)变更 |
杭州钰煌投资管理有限公司;
|
浙江万科南都房地产有限公司;
|
4 | 2019-10-09 | 法定代表人变更 |
刘磊磊
|
刘磊磊
|
5 | 2018-08-27 | 法定代表人变更 |
戴晓峰
|
刘磊磊
|
6 | 2018-08-27 | 投资人(股权)变更 |
上海领庆投资(集团)有限公司;
|
杭州钰煌投资管理有限公司;
|
7 | 2018-08-27 | 章程备案 |
无
|
2018-08-20章程备案
|
8 | 2017-08-22 | 投资人(股权)变更 |
上海领庆创业投资管理有限公司;
|
上海领庆投资有限公司;
|
9 | 2017-05-05 | 法定代表人变更 |
林琪民
|
戴晓峰
|
10 | 2017-05-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付