序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-28 | 法定代表人信息 |
任聘单位:股东;任职截止日期:空;任职起始日期:2009-10-16;
|
任聘单位:1;任职截止日期:2021-11-22;任职起始日期:2009-11-22;
|
2 | 2018-11-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2009-10-16;姓名:刘松鑫;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2018-11-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:空;任职起始日期:2009-10-16;
|
任职截止日期:2029-10-21;任职起始日期:2018-11-23;
|
4 | 2018-11-28 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
孟玉英
|
5 | 2018-11-28 | 负责人变更 |
任聘单位:股东;任职截止日期:空;任职起始日期:2009-10-16;固定电话:空;固定电话:空;电子邮箱:空;电子邮箱:空;
|
任聘单位:1;任职截止日期:2021-11-22;任职起始日期:2009-11-22;固定电话:*****;固定电话:*****;电子邮箱:无;电子邮箱:无;
|
6 | 2018-11-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2010-08-02 | 注册资本 |
50.0
|
90.0( + 80% )
|
8 | 2010-08-02 | 实收资本 |
50.0
|
90.0( + 80% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付