序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 刘辉;组织机构: 刘辉 职务: 执行董事兼总经理;余春耕 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 华豪;组织机构: 华豪 职务: 执行董事兼总经理;余春耕 职务: 监事;
|
2 | 2016-11-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********77969
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********97260Q
|
3 | 2016-11-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市滨江区长河街道滨安路***号*幢A楼*层***室
一般经营项目: 技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:消防安全技术服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)、企业管理策划、企业财务咨询、经济信息咨询(除商品中介)、企业形象策划批****、零售:消防器材、消防设备承接:消防工程、弱电工程(凭资质证书经营)设计、制作、代理、****布:国内广告(除网络广告****布)。
|
住所: 杭州市滨江区西兴街道滨康路***号*幢A座****室
一般经营项目: 技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:消防安全技术服务:投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理策划、企业财务咨询、经济信息咨询、企业形象策划、广告设计网上销售:消防器材、消防设备承接:消防工程、弱电工程(凭资质证书经营)。
|
4 | 2015-01-26 | 投资人(股权)变更 |
股东: 杭州启蓝投资有限公司, ****万; [退出]汤晓蕾, ***万;余春耕, ****万;
|
股东: 启蓝控股集团有限公司, ****万; [新增]汤晓蕾, ***万;余春耕, ****万;
|
5 | 2014-11-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 汪麟;股东: 汤晓蕾, ***万;余春耕, ****万;汪麟, ****万;组织机构: 汪麟 职务: 执行董事兼总经理;余春耕 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 刘辉;股东: 杭州启蓝投资有限公司, ****万;汤晓蕾, ***万;余春耕, ****万;组织机构: 刘辉 职务: 执行董事兼总经理;余春耕 职务: 监事;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付