序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 负责人变更 |
林辉 [退出]
|
卢庆海 [新增]
|
2 | 2021-01-12 | 联络员备案 |
林辉
|
卢庆海
|
3 | 2019-05-15 | 负责人变更 |
刘会政 [退出]
|
林辉 [新增]
|
4 | 2016-04-18 | 负责人变更 |
谢善武 [退出]
|
刘会政 [新增]
|
5 | 2015-05-04 | 信息公示联络员备案 |
无
|
陈善健
|
6 | 2015-05-04 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付