序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
李冰*,吕波*
|
李冰,吕波*
|
2 | 2020-06-23 | 企业类型 |
有限责任公司(法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-06-23 | 法定代表人 |
李冰
|
吕波
|
4 | 2020-06-23 | 投资人 |
山东联特数字科技有限公司,法人股东
|
李冰,自然人股东,吕波*,自然人股东
|
5 | 2019-09-06 | 法定代表人 |
**军
|
李冰
|
6 | 2019-09-06 | 董事(理事)、经理、监事 |
**军*,孙经纬
|
李冰*,吕波*
|
7 | 2019-09-06 | 投资人 |
信产集团有限公司,法人股东
|
山东联特数字科技有限公司,法人股东
|
8 | 2019-05-14 | 法定代表人 |
吴海秋
|
**军
|
9 | 2019-05-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴海秋*,周小云
|
**军*,孙经纬
|
10 | 2018-04-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
马志宇,吴海秋*
|
吴海秋*,周小云
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付