序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 监事备案 |
陈燕平 [退出]
|
姜楷 [新增]
|
2 | 2021-06-03 | 股东变更 |
邢金花姜楷吴军军徐碧庞森祥 [退出]
|
邢金花姜楷吴军军徐碧
|
3 | 2019-09-16 | 住所(经营场所)变更 |
广州中新广州知识城九龙大道腾飞园腾飞一街2号B座5层502室(仅限办公用途)
|
广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号514房
|
4 | 2018-07-10 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
5 | 2018-07-10 | 股东变更 |
陈志军; [退出]姜楷;吴军军;邢金花;徐碧;
|
姜楷;庞森祥; [新增]吴军军;邢金花;徐碧;
|
6 | 2016-12-26 | 股东变更 |
陈志军,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;姜楷,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;吴军军,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;
|
陈志军,001,*****5,货币,274.0000,27.4000,0.0000, , ;姜楷,001,*****0,货币,273.0000,27.3000,0.0000, , ;吴军军,001,*****X,货币,273.0000,27.3000,0.0000, , ;邢金花,001,*****6,货币,90.0000,9.0000,0.0000, , ; [新增]徐碧,001,*****6,货币,90.0000,9.0000,0.0000, , ; [新增]
|
7 | 2016-12-26 | 股东变更 |
陈志军;姜楷;吴军军;
|
陈志军;姜楷;吴军军;邢金花; [新增]徐碧; [新增]
|
8 | 2016-12-26 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
9 | 2016-12-26 | 营业期限变更 |
2013-04-24 至 2019-05-26
|
2013-04-24 至
|
10 | 2016-07-27 | 股东变更 |
姜楷,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;庞森祥,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出]吴军军,001, ,货币,0,0,0.0000, , ;
|
陈志军,001,*****5,货币,334.0000,33.4000,0.0000, , ; [新增]姜楷,001,*****0,货币,333.0000,33.3000,0.0000, , ;吴军军,001,*****X,货币,333.0000,33.3000,0.0000, , ;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付