序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
王健宏
|
吴孝贵
|
2 | 2019-08-01 | 投资人(股权)变更 |
王健宏;
|
吴孝贵*;王佳虎;
|
3 | 2019-08-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2019-08-01 | 章程备案 |
2016-12-09章程备案
|
2019-07-31章程备案
|
5 | 2016-12-13 | 监事备案 |
杨正香
|
王佳虎
|
6 | 2016-12-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2016-12-13 | 法定代表人变更 |
丁海军
|
王健宏
|
8 | 2016-12-13 | 章程备案 |
2016-03-02章程备案
|
2016-12-09章程备案
|
9 | 2016-12-13 | 投资人(股权)变更 |
丁海军;杨正香;
|
王健宏;
|
10 | 2016-03-09 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-03-02章程修正案
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付