序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-31 | 成员 |
吴建峰(董事长),朱渝(监事),傅国勋(总经理),傅国勋(董事),赖清清(董事)
|
蒋娜(监事),傅国勋(总经理),傅国勋(董事),吴建峰(董事长),赖清清(董事)
|
2 | 2020-08-31 | 监事信息 |
吴建峰(董事长),朱渝(监事), [退出]傅国勋(总经理),傅国勋(董事),赖清清(董事)
|
蒋娜(监事), [新增]傅国勋(总经理),傅国勋(董事),吴建峰(董事长),赖清清(董事)
|
3 | 2018-08-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-08-10
|
2018-08-24
|
4 | 2018-08-21 | 成员 |
深圳市宏****房地产开****有限公司500.0(万元)100.00%
|
深圳市宏****房地产开****有限公司10200.0(万元)51.00%深圳市宏泰房地产开****有限公司9800.0(万元)49.00%
|
5 | 2018-08-21 | 成员 |
赖清清
|
吴建峰
|
6 | 2018-08-21 | 注册资本(万元) |
500 人民币
|
20000 人民币( + 3900% )
|
7 | 2018-08-21 | 成员 |
赖清清(总经理),赖清清(执行董事)
|
傅国勋(总经理),吴建峰(董事长),赖清清(董事),傅国勋(董事)
|
8 | 2018-08-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
深圳市宏****房地产开****有限公司 500.0(万元)100.00%
|
深圳市宏****房地产开****有限公司 10200.0(万元)51.00% 深圳市宏泰房地产开****有限公司 9800.0(万元)49.00%
|
9 | 2018-08-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
赖清清
|
吴建峰
|
10 | 2018-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:赖清清;法定代表人:赖清清;股东:深圳市宏****房地产开****有限公司;董事长:赖清清;
|
股东:;董事长:吴建峰;股东:;法定代表人:吴建峰;其他董事:赖清清;其他董事:傅国勋;总经理:傅国勋;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付