序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢式禹李晓刚 [退出]吴璐伶吴晔军 [退出]蒙美进吴惠玉谢朝琼唐玉萍刘刚林婵娟陈泰锋戴三娥 [退出]潘冲
|
谢式禹张祺奥 [新增]吴璐伶蒙美进吴惠玉谢朝琼唐玉萍刘刚林婵娟陈泰锋潘冲
|
2 | 2022-07-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
戴三娥
|
吴惠玉
|
3 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢式禹李晓刚吴璐伶吴晔军王绥明 [退出]吴惠玉谢朝琼钱海韵 [退出]刘刚林婵娟陈泰锋戴三娥潘冲
|
谢式禹李晓刚吴璐伶吴晔军蒙美进 [新增]吴惠玉谢朝琼唐玉萍 [新增]刘刚林婵娟陈泰锋戴三娥潘冲
|
4 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢式禹李晓刚吴璐伶吴晔军王绥明吴惠玉谢朝琼钱海韵刘刚林婵娟陈泰锋戴三娥
|
谢式禹李晓刚吴璐伶吴晔军王绥明吴惠玉谢朝琼钱海韵刘刚林婵娟陈泰锋戴三娥潘冲 [新增]
|
6 | 2020-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李晓刚
|
戴三娥
|
7 | 2020-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴子魁 [退出]李晓刚吴璐伶冯冠 [退出]王绥明吴惠玉谢朝琼王露 [退出]刘刚林婵娟陈长征 [退出]
|
谢式禹 [新增]李晓刚吴璐伶吴晔军 [新增]王绥明吴惠玉谢朝琼钱海韵 [新增]刘刚林婵娟陈泰锋 [新增]戴三娥 [新增]
|
8 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴子魁李晓刚傅后干 [退出]王虎胜 [退出]吴璐伶冯冠梁翠 [退出]王绥明吴惠玉谢朝琼王露
|
吴子魁李晓刚吴璐伶冯冠王绥明吴惠玉谢朝琼王露刘刚 [新增]林婵娟 [新增]陈长征 [新增]
|
9 | 2019-04-28 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2019-04-28 | 许可经营项目变更变更 |
省级人民政府批文;
|
政府主管部门批文;省级人民政府批文;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付