序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案 |
雷全洪,执行董事王继华,监事
|
吴林林,执行董事兼经理喻子龙,监事
|
2 | 2018-04-18 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
3 | 2018-04-18 | 章程修正案备案 |
良艺(2017-11-7)
|
良艺(2018-3-28)
|
4 | 2018-04-18 | 法定代表人 |
雷全洪
|
吴林林
|
5 | 2017-11-14 | 章程修正案备案 |
良艺(2017-4-15)
|
良艺(2017-11-7)
|
6 | 2017-11-14 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
7 | 2017-04-26 | 股东变更 |
|
股东变更 [新增]
|
8 | 2017-04-26 | 章程修正案备案 |
|
良艺(2017-4-15)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付