序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉超光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶一群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶金兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 吴海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张珏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张维维; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐正燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱晓美; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李芳;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 厉超光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶一群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶金兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 吴海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张珏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐正燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱晓美; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郭丹丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李芳;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-10-15 | 法定代表人变更 |
厉超光
|
吴海燕
|
3 | 2021-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉超光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 厉超光; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 叶一群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶金兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张珏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张维维; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐正燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 厉超光; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶一群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶金兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 吴海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张珏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张维维; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐正燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱晓美; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-10-15 | 联系电话变更 |
***********
|
*******
|
5 | 2021-01-15 | 住所变更 |
浙江省丽水市青田县鹤城街道临江东路*号*楼
|
浙江省丽水市青田县鹤城街道临江东路*号**楼
|
6 | 2021-01-15 | 名称变更 |
青田县国有资产经营有限公司
|
青田县国有资产控股集团有限公司
|
7 | 2021-01-15 | 联系电话变更 |
*******
|
***********
|
8 | 2021-01-15 | 法定代表人变更 |
艾永敏
|
厉超光
|
9 | 2021-01-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶一群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶金兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张珏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张维维; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐正燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 厉超光; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 叶一群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶金兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 张珏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张维维; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐正燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 艾永敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹旭勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈林伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2020-07-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 青田县国有资产管理办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 青田县政府国有资产监督管理办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付