序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
江航翔,吕本献*,牟柏强,弭洪军
|
史玉伟,童超,吴铮*,弭洪军
|
2 | 2020-03-18 | 法定代表人 |
吕本献
|
吴铮
|
3 | 2018-12-17 | 投资人 |
中国民生投资股份有限公司,法人股东
|
中民投资产管理有限公司,企业法人
|
4 | 2017-08-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
吕本献*,牟柏强,任克文,弭洪军
|
江航翔,吕本献*,牟柏强,弭洪军
|
5 | 2017-03-13 | 投资人 |
中民投资本管理有限公司,企业法人
|
中国民生投资股份有限公司,法人股东
|
6 | 2017-02-07 | 住所 |
北京市海淀区海淀西大街29号三层311
|
北京市海淀区海淀西大街29号三层308
|
7 | 2017-02-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈国钢,李怀珍*,任克文,弭洪军
|
吕本献*,牟柏强,任克文,弭洪军
|
8 | 2017-02-07 | 法定代表人 |
李怀珍
|
吕本献
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付