序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-08-14;任职起始日期:2021-10-15;姓名:郭玥明;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2024-08-14;任职起始日期:2021-10-15;
|
任职截止日期:2025-03-25;任职起始日期:2022-03-25;
|
3 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;任职截止日期:2024-08-14;任职起始日期:2021-10-15;
|
法定代表人标识:否;任职截止日期:2025-03-25;任职起始日期:2022-03-25;
|
4 | 2022-03-25 | 法定代表人信息 |
姓名:郭玥明;任职截止日期:2022-08-12;任职起始日期:2019-08-13;
|
姓名:周丽华;任职截止日期:2024-03-25;任职起始日期:2022-03-25;
|
5 | 2022-03-25 | 法定代表人 |
郭玥明
|
周丽华
|
6 | 2022-03-25 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
周丽华
|
7 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
郭玥明 [退出]
|
周丽华 [新增]
|
8 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
姓名:郭玥明; [退出]
|
姓名:周丽华; [新增]
|
9 | 2021-11-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
郭玥明
|
10 | 2021-11-10 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-08-12;任职起始日期:2019-08-13;姓名:付文宇;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付