序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-11-23 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
3 | 2020-11-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
劳务分包;建筑工程施工、装饰工程、土方工程;机械设备租赁;工程技术开****、技术转让、技术咨询服务(以上经营项目涉及资质证的凭批准的文件或资质证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
其他未列明建筑业;建筑劳务分包;劳务服务(不含劳务派遣);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;信息技术咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;物业管理;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:贺宁
|
证件号码:*****姓名:周伟
|
5 | 2017-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:贺宁
|
证件号码:*****8,姓名:周伟
|
6 | 2017-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贺宁,出资5000万,占100.0%,实缴出资0万; [退出]
|
周伟,出资5000万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
7 | 2017-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,陈梅霞,1978-10-20;执行董事,贺宁,1980-08-13;
|
监事,陈梅霞,1978-10-20;执行董事兼总经理,贺宁,1989-10-11;
|
8 | 2017-04-01 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,陈梅霞,****执行董事,贺宁,****
|
监事,陈梅霞,****执行董事兼总经理,贺宁,****
|
9 | 2017-04-01 | 投资人(股权)变更 |
贺宁 ****; [退出]
|
周伟 [新增]**** [新增]
|
10 | 2017-04-01 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:贺宁
|
证件号码:****,姓名:周伟
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付