序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-22 | 法定代表人变更 |
李东驰
|
周志刚
|
2 | 2017-10-16 | 法定代表人变更 |
郑小东
|
李东驰
|
3 | 2004-04-13 | 法定代表人变更 |
徐秀萍
|
邓小东
|
4 | 2004-04-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
2002-09-04
|
2004-04-13
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付