序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘志军
|
周方明
|
2 | 2019-09-18 | 法定代表人变更 |
刘志军
|
周方明
|
3 | 2017-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
乔红军
|
刘志军
|
4 | 2017-04-20 | 法定代表人变更 |
乔红军
|
刘志军
|
5 | 2015-08-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐祝敏
|
乔红军
|
6 | 2015-08-14 | 法定代表人变更 |
唐祝敏
|
乔红军
|
7 | 2015-04-27 | 投资总额变更 |
27680.000000
|
28680.000000( + 3.61272% )
|
8 | 2015-04-27 | 注册资本变更 |
27680.000000
|
28680.000000( + 3.61272% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付