序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李骞
|
周田
|
2 | 2021-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏新如
|
李骞
|
3 | 2017-05-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
肖运龙
|
魏新如
|
4 | 2015-02-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
江夏区纸坊兴新街35号
|
武汉市江夏区纸坊街文华路37号附2号
|
5 | 2014-05-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
魏慧
|
肖运龙
|
6 | 2014-05-26 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
魏慧
|
肖运龙
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付