序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-09 | 负责人变更 |
潘丽娟 [退出]
|
周觉 [新增]
|
2 | 2018-06-22 | 负责人变更 |
傅人杰 [退出]
|
潘丽娟 [新增]
|
3 | 2017-08-10 | 负责人变更 |
王勤 [退出]
|
傅人杰 [新增]
|
4 | 2017-03-06 | 负责人变更 |
沈苗 [退出]
|
王勤 [新增]
|
5 | 2017-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈苗
|
王勤
|
6 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****G
|
7 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********21441G
|
8 | 2015-08-14 | 负责人变更 |
姚蕴 [退出]
|
沈苗 [新增]
|
9 | 2015-08-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姚蕴
|
沈苗
|
10 | 2012-07-23 | 负责人变更 |
陈良 [退出]
|
姚蕴 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付