序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-05 | 清算组备案 |
无
|
负责人:喻英;成员:魏奕;
|
2 | 2019-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘若愚,监事 [退出]陈会萍,执行董事兼总经理 [退出]
|
喻英,执行董事兼总经理 [新增]柳容忠,监事 [新增]
|
3 | 2019-03-22 | 法定代表人变更 |
陈会萍
|
喻英
|
4 | 2019-03-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
陈会萍; [退出]
|
喻英; [新增]
|
5 | 2019-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2018-04-08 | 地址变更 |
成都市成华区猛追湾街60号1层附11号
|
成都市成华区建设路55号1栋13层2号
|
7 | 2017-04-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
周凯; [退出]
|
陈会萍; [新增]
|
8 | 2017-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/刘若愚,监事 [新增]
|
9 | 2017-04-25 | 章程备案 |
/
|
/刘若愚,监事
|
10 | 2017-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/陈会萍,执行董事兼总经理 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付