序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-02-26
|
2021-02-25
|
2 | 2021-03-01 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-03-01 | 地址 |
深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B1-1802
|
深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路42号北邮科技大厦1001
|
4 | 2020-10-27 | 成员 |
周旭(总经理),姜辉(监事),周旭(执行董事)
|
林超(监事),姜辉(总经理),姜辉(执行董事)
|
5 | 2020-10-27 | 董事长或执行董事成员 |
周旭(总经理), [退出]姜辉(监事),周旭(执行董事) [退出]
|
林超(监事), [新增]姜辉(总经理),姜辉(执行董事)
|
6 | 2020-10-27 | 监事信息 |
周旭(总经理), [退出]姜辉(监事),周旭(执行董事) [退出]
|
林超(监事), [新增]姜辉(总经理),姜辉(执行董事)
|
7 | 2020-10-27 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
周旭 [退出]
|
姜辉 [新增]
|
8 | 2020-10-27 | 总经理 |
周旭(总经理), [退出]姜辉(监事),周旭(执行董事) [退出]
|
林超(监事), [新增]姜辉(总经理),姜辉(执行董事)
|
9 | 2019-03-13 | 成员 |
杨欢
|
周旭
|
10 | 2019-03-13 | 成员 |
杨欢(总经理),杨欢(执行董事)
|
周旭(执行董事),周旭(总经理)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付