序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-17 | 法定代表人 |
周士杰
|
孙璇
|
2 | 2019-03-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
李伟,周士杰*
|
沈梓钊,周士杰*
|
3 | 2018-10-16 | 住所 |
北京市平谷区大华山镇大华山大街269号
|
北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座474
|
4 | 2018-09-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
李伟,谢峰*
|
李伟,周士杰*
|
5 | 2018-08-08 | 企业名称 |
恒丰利海(北京)资本管理有限公司
|
恒丰美林资本管理(北京)有限公司
|
6 | 2016-06-02 | 股东改变姓名或名称 |
北京恒丰美林投资管理有限公司,企业法人,广东利海城市运营集团有限公司,企业法人
|
恒丰环球控股有限公司,法人股东,恒丰美林投资管理有限公司,法人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付