序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梅占宝 [退出]刘国 [退出]张树福 [退出]
|
宋玉丽 [新增]成娜 [新增]韩芳 [新增]
|
2 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
狄金平 [退出]乔军 [退出]刘满江 [退出]宋玉恒 [退出]陆军峰 [退出]
|
高丽 [新增]张建伟 [新增]张宁 [新增]付密永 [新增]张炜静 [新增]
|
3 | 2017-12-15 | 监事备案 |
狄金平 [退出]乔军 [退出]刘满江 [退出]宋玉恒 [退出]陆军峰 [退出]
|
高丽 [新增]张建伟 [新增]张宁 [新增]付密永 [新增]张炜静 [新增]
|
4 | 2017-12-15 | 财务负责人 |
|
成娜
|
5 | 2017-12-15 | 法定代表人变更 |
张树福
|
宋玉丽
|
6 | 2017-12-15 | 董事备案 |
梅占宝 [退出]刘国 [退出]张树福 [退出]
|
宋玉丽 [新增]成娜 [新增]韩芳 [新增]
|
7 | 2017-12-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
宋玉丽 备案手机:*****
|
8 | 2017-12-15 | 经营范围变更 |
对农村基础建设的投资。
|
对农村基础建设的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2013-06-24 | 经营期限 |
2009-04-03,2019-04-02
|
2009-04-03,2029-04-02
|
10 | 2013-06-24 | 法定代表人变更 |
张振军
|
张树福
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付