序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-23 | 联络员备案 |
王昆国
|
杨青
|
2 | 2018-12-03 | 法定代表人变更 |
王昆国
|
崔佳
|
3 | 2018-12-03 | 章程备案 |
旧章程
|
2018-11-09法定代表人;*********新章程备案。
|
4 | 2018-12-03 | 董事备案 |
张鹏 [退出]王强 [退出]王昆国曹悦龙崔佳
|
崔佳王昆国曹悦龙杨光 [新增]孙海日 [新增]
|
5 | 2018-12-03 | 监事备案 |
刘博豆朝阳 [退出]
|
严汉榕 [新增]刘博
|
6 | 2018-10-17 | 经营范围变更 |
住宿、餐饮服务;啤酒与葡萄酒制造;老年人养护服务;保健服务;软件开****;物业管理;房地产开****;普通道路货物运输;仓储服务(不含危险化学品);体育场馆管理;文化、体育用品及器材制造、销售;互联网信息服务(不含互联网上网服务);文化体育活动组织与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****;住宿、餐饮服务;啤酒与葡萄酒制造;老年人养护服务;保健服务;软件开****;物业管理;普通道路货物运输;仓储服务(不含危险化学品);体育场馆管理;文化、体育用品及器材制造、销售;互联网信息服务(不含互联网上网服务);文化体育活动组织与策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-10-17 | 章程备案 |
旧章程
|
2018-09-25经营范围;2018-9-25新章程备案
|
8 | 2018-03-13 | 监事备案 |
王英俊 [退出]
|
豆朝阳 [新增]刘博 [新增]
|
9 | 2018-03-13 | 投资人(股权)变更 |
中体兴邦(北京)体育****展有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******;
|
中体兴邦(北京)体育****展有限公司 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******;
|
10 | 2018-03-13 | 监事备案 |
王英俊 [退出]
|
豆朝阳 [新增]刘博 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付