序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙家海
|
康军
|
2 | 2021-09-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沈阳市铁西区兴华北街34号
|
辽宁省沈阳市铁西区北二西路36-1号
|
3 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘名驰监事孟洁监事会主席孟佳董事 [退出]康军董事刘姿含董事 [退出]宋芸监事牛靖董事 [退出]孙家海董事长兼经理 [退出]
|
张凤娟董事 [新增]康军董事长兼总经理宋芸监事刘名驰监事孟洁监事会主席赵哲董事 [新增]司维董事 [新增]
|
4 | 2021-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中信证券股份有限公司; [退出]沈阳市铁西区国有资产经营有限公司;
|
沈阳市铁西区国有资产经营有限公司;
|
5 | 2017-02-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2017-02-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000
|
9500( + 90% )
|
7 | 2017-02-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳市铁西区国有资产经营有限公司;
|
中信证券股份有限公司; [新增]沈阳市铁西区国有资产经营有限公司;
|
8 | 2016-08-19 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
9 | 2016-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟洁监事会主席刘名驰监事吕莹监事 [退出]牛靖董事孟佳董事孙家海董事长兼经理刘姿含董事康军董事
|
孟洁监事会主席刘名驰监事牛靖董事孟佳董事孙家海董事长兼经理刘姿含董事康军董事宋芸监事 [新增]
|
10 | 2015-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯绍立
|
孙家海
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付