序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-13 | 经理备案 |
刘德水 [退出]
|
张兴兴 [新增]
|
2 | 2017-04-13 | 章程备案 |
旧章程
|
2017-04-11新章程
|
3 | 2017-04-13 | 投资人(股权)变更 |
刘德水 证照号码:******; [退出]
|
张兴兴 证照号码:******; [新增]
|
4 | 2017-04-13 | 联络员备案 |
陈幼竹
|
张兴兴
|
5 | 2017-04-13 | 法定代表人变更 |
刘德水
|
张兴兴
|
6 | 2017-04-13 | 董事备案 |
刘德水 [退出]
|
张兴兴 [新增]
|
7 | 2015-11-16 | 监事备案 |
刘晓
|
刘晓
|
8 | 2015-11-16 | 章程备案 |
旧章程
|
2015-11-02新章程
|
9 | 2015-11-16 | 经理备案 |
林友义 [退出]
|
刘德水 [新增]
|
10 | 2015-11-16 | 董事备案 |
林友义 [退出]
|
刘德水 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付