序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马淑华(负责人) [退出]
|
张剑平(负责人) [新增]
|
2 | 2017-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马淑华
|
张剑平
|
3 | 2016-03-07 | 财务负责人变更 |
|
权海峰
|
4 | 2016-03-07 | 负责人 |
史春生
|
马淑华
|
5 | 2015-01-14 | 联络员备案 |
姓名:谢雪峰
|
姓名:谢雪峰
|
6 | 2015-01-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-04-05 至 2014-03-24
|
2005-04-05 至 2019-03-07
|
7 | 2015-01-14 | 主管部门(出资人) |
姓名:谢雪峰
|
姓名:谢雪峰
|
8 | 2015-01-14 | 营业期限 |
2014-03-24
|
2019-03-07
|
9 | 2015-01-12 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:谢雪峰
|
10 | 2015-01-12 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:谢雪峰 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付