序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学坡田卫东杨良勇张密张子龙唐昊靓雷安飞杨金惠孙泽顺童杰梅玉潘
|
雷安飞张学坡田卫东杨良勇张密张子龙唐昊靓雷安飞杨金惠孙泽顺童杰梅玉潘
|
2 | 2022-04-19 | 联络员备案变更 |
李钢
|
李璐
|
3 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张学坡田卫东杨良勇张密孙哲 [退出]谢伟东 [退出]张子龙唐昊靓雷安飞丁应平杨金惠孙泽顺童杰梅玉潘
|
张学坡田卫东杨良勇张密张子龙唐昊靓雷安飞丁应平杨金惠孙泽顺童杰梅玉潘
|
4 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学坡田卫东杨良勇张密张子龙唐昊靓雷安飞丁应平 [退出]杨金惠孙泽顺童杰梅玉潘
|
张学坡田卫东杨良勇张密张子龙唐昊靓雷安飞杨金惠孙泽顺童杰梅玉潘
|
5 | 2021-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
姜子良
|
张学坡
|
6 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王宾 [退出]杨良勇张密孙哲姜子良 [退出]谢伟东谢伟东俞得响 [退出]张子龙唐昊靓雷安飞丁应平杨金惠
|
张学坡 [新增]田卫东 [新增]杨良勇张密孙哲谢伟东张子龙唐昊靓雷安飞丁应平杨金惠孙泽顺 [新增]童杰 [新增]梅玉潘 [新增]
|
7 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜子良谢伟东谢伟东俞得响张子龙唐昊靓丁应平丁应平陈亦贤 [退出]王宾杨良勇谌军 [退出]孙哲
|
王宾杨良勇张密 [新增]孙哲姜子良谢伟东谢伟东俞得响张子龙唐昊靓雷安飞 [新增]丁应平杨金惠 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付