序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 住所 |
北京市海淀区地锦路7号院14号楼二层201(B-123)
|
北京市海淀区海淀西大街48号二层A-33
|
2 | 2021-04-19 | 经营范围 |
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验****展;工程和技术研究与试验****展;医学研究与试验****展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);企业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
技术开****、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开****后的产品(不得从事实体店铺经营);计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开****;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、****布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验****展;工程和技术研究与试验****展;医学研究与试验****展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);企业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2021-04-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
李莉, [退出]张安元*
|
何理, [新增]张安元*
|
4 | 2018-08-22 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2018-08-22 | 投资人 |
烟台仕鸿企业管理咨询有限公司 法人股东 [退出]俞嘉林 自然人股东张洪亮 自然人股东胡启曈 自然人股东 [退出]何理 自然人股东
|
张安元 自然人股东 [新增]俞嘉林 自然人股东何理 自然人股东张洪亮 自然人股东
|
6 | 2018-03-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴先郑, [退出]张安元*
|
李莉, [新增]张安元*
|
7 | 2018-03-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
张安元 执行董事;张安元 经理;吴先郑 监事 [退出]
|
张安元 执行董事;张安元 经理;李莉 监事 [新增]
|
8 | 2018-03-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
张安元* 执行董事张安元* 经理吴先郑 监事 [退出]
|
张安元* 执行董事张安元* 经理李莉 监事 [新增]
|
9 | 2017-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴先郑,杨士豹* [退出]
|
吴先郑,张安元* [新增]
|
10 | 2017-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨士豹 执行董事; [退出]杨士豹 经理; [退出]吴先郑 监事
|
张安元 执行董事; [新增]张安元 经理; [新增]吴先郑 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付