序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-02 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-11-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电子产品的技术开****、技术咨询、技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件的开****、生产、技术服务及批****兼零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
一般项目:电子产品的技术开****、技术咨询、技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及外围设备、云计算设备的开****、生产、销售、维修及技术服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2021-08-19 | 联络员备案 |
冯兵兵
|
许文鑫
|
4 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宾(董事长)张宾(经理)尹永胜(董事)杨勇(监事) [退出]黄晓(董事)
|
张宾(董事长)张宾(经理)尹永胜(董事)孙琳(监事) [新增]黄晓(董事)
|
5 | 2020-06-04 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
武汉烽火光网信息技术有限公司
|
武汉光网信息技术有限公司
|
6 | 2020-06-04 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-06-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市东湖开****区关东工业园烽火路光电通信产业大楼2楼2102室
|
武汉东湖新技术开****区高新大道999号武汉新能源研究院大楼G6-1302(自贸区武汉片区)
|
8 | 2019-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹永胜(董事)范志文(董事长) [退出]杨勇(监事)范志文(总经理) [退出]黄晓(董事)
|
张宾(董事长) [新增]张宾(经理) [新增]尹永胜(董事)杨勇(监事)黄晓(董事)
|
9 | 2019-08-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范志文
|
张宾
|
10 | 2018-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何建明(董事长) [退出]范志文(董事) [退出]刘爱军(董事) [退出]杨勇(监事)范志文(总经理)
|
尹永胜(董事) [新增]范志文(董事长) [新增]杨勇(监事)范志文(总经理)黄晓(董事) [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付