序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 章程备案 |
无
|
2021-09-16章程备案
|
2 | 2021-09-22 | 投资人(股权)变更 |
易思思; [退出]
|
张建建; [新增]
|
3 | 2021-09-22 | 法定代表人变更 |
易思思
|
张建建
|
4 | 2019-05-15 | 监事备案 |
阳亮 [退出]
|
肖卫兰 [新增]
|
5 | 2019-05-15 | 法定代表人变更 |
钱五一
|
易思思
|
6 | 2019-05-15 | 章程备案 |
无
|
2019-05-13章程备案
|
7 | 2019-05-15 | 投资人(股权)变更 |
阳亮; [退出]钱五一; [退出]
|
易思思; [新增]
|
8 | 2019-05-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付