序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-09 | 注册资本 |
500万
|
5万( - 99% )
|
2 | 2018-10-09 | 注册资本 |
500万元
|
5万元( - 99% )
|
3 | 2018-07-26 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-07-26 | 投资人 |
张建强 自然人股东李茜茜 自然人股东 [退出]杨兴国 自然人股东 [退出]张富强 自然人股东 [退出]陈伟臣 自然人股东 [退出]
|
张建强 自然人股东
|
5 | 2018-06-15 | 注册资本 |
2000万
|
500万( - 75% )
|
6 | 2018-06-15 | 投资人 |
张建强 自然人股东李茜茜 自然人股东栗昕 自然人股东 [退出]王鹏 自然人股东 [退出]张富强 自然人股东陈伟臣 自然人股东倪晓苏 自然人股东 [退出]
|
张建强 自然人股东李茜茜 自然人股东杨兴国 自然人股东 [新增]张富强 自然人股东陈伟臣 自然人股东
|
7 | 2018-06-15 | 注册资本 |
2000万元
|
500万元( - 75% )
|
8 | 2017-07-10 | 投资人 |
张建强 自然人股东柳红旗 自然人股东 [退出]李智 自然人股东 [退出]李茜茜 自然人股东陈伟臣 自然人股东
|
张建强 自然人股东李茜茜 自然人股东栗昕 自然人股东 [新增]王鹏 自然人股东 [新增]张富强 自然人股东 [新增]陈伟臣 自然人股东倪晓苏 自然人股东 [新增]
|
9 | 2016-12-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
俞海, [退出]张建强*
|
李茜茜, [新增]张建强*
|
10 | 2016-12-13 | 投资人 |
变更前(注:标有*标志的为法定代表人)张建强* 执行董事张建强* 经理俞海 监事 [退出]
|
变更后(注:标有*标志的为法定代表人)张建强* 执行董事张建强* 经理李茜茜 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付