序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 住所 |
北京市东城区珠市口东大街4号2层3号
|
北京市东城区永定门内东街中里9-17号2号楼2层2958房间
|
2 | 2022-02-24 | 股东改变姓名或名称 |
北京兆尊国铁轨道交通装备有限公司,法人股东,北京兆尊联合投资管理有限公司,企业法人,张彬,自然人股东,张志勇,自然人股东
|
北京兆尊国铁轨道交通装备有限公司,法人股东,北京兆尊联合投资管理(集团)有限公司,企业法人, [名称变更]张彬,自然人股东,张志勇,自然人股东
|
3 | 2020-12-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐春谊*, [退出]张彬
|
张彬,张志勇* [新增]
|
4 | 2020-12-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
徐春谊* 执行董事 [退出]徐春谊* 经理 [退出]张彬 监事
|
张志勇* 执行董事 [新增]张志勇* 经理 [新增]张彬 监事
|
5 | 2020-12-31 | 法定代表人 |
徐春谊
|
张志勇
|
6 | 2020-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
张彬,张志勇* [退出]
|
徐春谊*, [新增]张彬
|
7 | 2020-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
张志勇 执行董事; [退出]张志勇 经理; [退出]张彬 监事
|
徐春谊 执行董事; [新增]徐春谊 经理; [新增]张彬 监事
|
8 | 2020-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
张志勇* 执行董事 [退出]张志勇* 经理 [退出]张彬 监事
|
徐春谊* 执行董事 [新增]徐春谊* 经理 [新增]张彬 监事
|
9 | 2020-07-03 | 法定代表人 |
张志勇
|
徐春谊
|
10 | 2020-05-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
张志勇 执行董事;张志勇 经理;张彬 监事
|
张志勇 执行董事;张志勇 经理;张彬 监事
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付