序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-26 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:张惠娜;成员:腾达;成员:李飚
|
2 | 2013-04-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
滕达
|
张惠娜
|
3 | 2013-04-25 | 其他事项备案 |
2013-03-15~2013-09-14
|
2013-04-25~2033-03-14
|
4 | 2013-04-25 | 实收资本变更 |
0.0000万人民币
|
70.0000万人民币
|
5 | 2013-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张惠娜*;姚震宇
|
滕达;姚震宇
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付