序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-31 | 章程备案 |
2016-01-26章程备案
|
2018-05-29章程备案
|
2 | 2018-05-31 | 监事备案 |
朱彪 [退出]
|
张艳 [新增]
|
3 | 2018-05-31 | 投资人(股权)变更 |
任莉; [退出]
|
张振兴; [新增]
|
4 | 2018-05-31 | 法定代表人变更 |
任莉
|
张振兴
|
5 | 2016-02-04 | 章程备案 |
无
|
2016-01-26章程备案
|
6 | 2016-02-04 | 住所变更 |
上海市金山区朱泾镇人民路121号1幢2183室
|
上海市奉贤区柘林镇胡桥新街17号3幢1187室
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付