序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 经营范围 |
热食类食品制售;冷食类食品制售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品)(食品流通许可证有效期至2021年01月05日);企业策划;会议服务;礼仪服务;企业管理咨询;销售日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;热食类食品制售;冷食类食品制售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
餐饮服务(热食类食品制售;冷食类食品制售)(餐饮服务许可证有效期至2024年04月01日);企业策划;会议服务;礼仪服务;企业管理咨询;销售日用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;热食类食品制售;冷食类食品制售;预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-07-01 | 投资人 |
张海彬,自然人股东
|
张海彬,自然人股东,周永梅,自然人股东 [新增]
|
3 | 2021-07-01 | 注册资本 |
50万
|
60万( + 20% )
|
4 | 2021-07-01 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2016-07-27 | 注册资本 |
10万
|
50万( + 400% )
|
6 | 2016-07-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘建秋*, [退出]宋金荣 [退出]
|
陈湘云, [新增]张海彬* [新增]
|
7 | 2016-07-27 | 注册资本 |
10
|
50( + 400% )
|
8 | 2016-07-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘建秋 执行董事; [退出]刘建秋 经理; [退出]宋金荣 监事 [退出]
|
张海彬 执行董事; [新增]张海彬 经理; [新增]陈湘云 监事 [新增]
|
9 | 2016-07-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘建秋* 执行董事 [退出]刘建秋* 经理 [退出]宋金荣 监事 [退出]
|
张海彬* 执行董事 [新增]张海彬* 经理 [新增]陈湘云 监事 [新增]
|
10 | 2016-07-27 | 投资人 |
刘建秋 自然人股东 [退出]
|
张海彬 自然人股东 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付