序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 经营范围 |
预包装食品销售,含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2022年7月23日);零售烟草;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、文具用品、化妆品、工艺美术品、五金交电(不得从事实体店铺经营、不含电动自行车)、电子产品;打字、复印服务;电脑图文设计;设计、制作、代理、****布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
许可项目:食品销售;酒类经营;烟草制品零售;槟榔加工;第三类医疗器械经营;食品小作坊经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;新鲜水果零售;日用百货销售;打字复印;图文设计制作;办公服务;广告****布;专业设计服务;广告设计、代理;新鲜蔬菜零售;化妆品零售;文具用品零售;医用口罩零售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2018-10-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
薛健华 执行董事; [退出]薛健华 经理; [退出]刘霜 监事 [退出]
|
张瑶瑶 执行董事; [新增]张瑶瑶 经理; [新增]尚存旺 监事 [新增]
|
3 | 2018-10-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘霜, [退出]薛健华* [退出]
|
尚存旺, [新增]张瑶瑶* [新增]
|
4 | 2018-10-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
薛健华* 执行董事 [退出]薛健华* 经理 [退出]刘霜 监事 [退出]
|
张瑶瑶* 执行董事 [新增]张瑶瑶* 经理 [新增]尚存旺 监事 [新增]
|
5 | 2018-10-08 | 投资人 |
薛健华 自然人股东 [退出]
|
张瑶瑶 自然人股东 [新增]
|
6 | 2018-10-08 | 经营范围 |
零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年11月23日);零售烟草。销售新鲜水果、新鲜蔬菜、文具用品、化妆品、工艺美术品、五金交电、电子产品;打字、复印服务;电脑图文设计;设计、制作、代理、****布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
预包装食品销售,含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2022年7月23日);零售烟草。销售新鲜水果、新鲜蔬菜、文具用品、化妆品、工艺美术品、五金交电(不得从事实体店铺经营、不含电动自行车)、电子产品;打字、复印服务;电脑图文设计;设计、制作、代理、****布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
|
7 | 2018-10-08 | 法定代表人 |
薛健华
|
张瑶瑶
|
8 | 2017-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈海志 执行董事; [退出]陈海志 经理; [退出]欧生兰 监事 [退出]
|
薛健华 执行董事; [新增]薛健华 经理; [新增]刘霜 监事 [新增]
|
9 | 2017-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈海志*, [退出]欧生兰 [退出]
|
刘霜, [新增]薛健华* [新增]
|
10 | 2017-06-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈海志* 执行董事 [退出]陈海志* 经理 [退出]欧生兰 监事 [退出]
|
薛健华* 执行董事 [新增]薛健华* 经理 [新增]刘霜 监事 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付