序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张尧 [退出]王保善
|
张秋菊 [新增]王保善
|
2 | 2019-07-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张尧
|
张秋菊
|
3 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秋菊 [退出]王保善
|
张尧 [新增]王保善
|
4 | 2019-04-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张秋菊
|
张尧
|
5 | 2018-12-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张秋菊;郭晓芳; [退出]
|
张秋菊:96%;王保善:4%; [新增]
|
6 | 2017-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郭晓芳
|
张秋菊
|
7 | 2017-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王宏伟:96%; [退出]郭晓芳:4%;
|
郭晓芳;张秋菊; [新增]
|
8 | 2017-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭晓芳 [退出]王宏伟 [退出]
|
张秋菊 [新增]王保善 [新增]
|
9 | 2015-12-14 | 联络员备案 |
无
|
尹航;
|
10 | 2015-12-14 | 其他事项备案 |
|
尹航
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付